证券代码:
600212 证券简称:
江泉实业 编号:临2017-066
山东江泉实业股份有限公司
九届六次(临时)董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月12日以电
话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届六次(临时)董事会会议的通知。公司于2017年11月15日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开了公司九届六次(临时)董事会会议,会议应到董事7名,实到董事7名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》;
鉴于公司董事辞职,为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对董事初选人员进行资格审查并征求其同意,公司第九届董事会补选兰华升先生、朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人;补选霍庭先生、王家亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
(1)审议通过兰华升先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(2)审议通过朱天相先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(3)审议通过卢挺富先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(4)审议通过郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案;
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(5)审议通过霍庭先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案;
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(6)审议通过王家亮先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案; 该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
上述议案需提交
股东大会审议。
独立董事意见:公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件,其提名程序合规,同意该议案并提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年12月5日(星期二)下午14:00在深圳福田区金田路2028
号皇岗商务中心主楼20楼05单元会议室召开2017年第二次临时股东大会。
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江泉实业关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-068号)特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二�一七年十一月十六日
附件:
董事候选人及独立董事候选人简历:
兰华升,男,汉族,1971年8月出生,中共党员,大学本科学历。1995年7月
至2006年6月期间曾任多间公司财务经理及财务总监,2006年6月至2014年5
月担任福建大生控股有限公司总经理,2010年4月至2014年4月担任大生(福
建)农业有限公司董事长兼总经理。2014年6月至今任上海大生农业金融科技
股份有限公司董事会主席兼执行董事,2014年1月至今任深圳市大生农业集团
有限公司董事长。
朱天相,男,汉族,1972年6月出生,大学本科学历。1994年8月至2002年7
月期间曾任多间公司财务部门经理、副总经理及总经理,2002年8月至2008年
6月在
方正证券有限责任公司先后担任部门总经理、稽核总监、副总裁等职务,
2008年7月至2015年4月在
瑞信方正证券有限公司担任财务总监兼董事会秘书,
2015年至今在深圳市大生农业集团有限公司先后担任副总经理、总经理等职务。
卢挺富,男,汉族,1970年10出生,中共党员,大专学历。曾任福建纺织化纤
集团有限公司财务部经理,2010年10月至今在福建大生控股有限公司先后担任
副总经理、总经理,2014年1月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总
经理。
郑建初,男,汉族,1956年10月出生,中共党员,大学本科学历。2001年8
月至2017年1月在江苏省农业科学院担任副院长,2017年3月至今在江苏大生
种业研究院担任院长,在江苏大生农业研究院担任常务副院长。
霍庭,男,汉族,1962年出生,研究生学历。1999年9月至2012年3月在广东
经天律师事务所担任合伙人,2012年4月至今在上海市锦天城律师事务所担任
高级合伙人。
王家亮,男,汉族,1969年12月出生,中共党员,研究生学历。中国会计师、
美国注册会计师。1991年8月至1998年12月工作于国家财政部。1999年1月
至2001年11月在美国留学、工作。2001年起历任多间外资公司财务负责人/副
总经理、河北冀东发展集团公司总部财务总监兼董事会秘书、
用友网络科技股份有限公司总部高级副总裁兼CFO、中科招商投资管理基金总部常务副总裁等职。2016年8月起任北京昊融方大投资(基金)管理有限责任公司及河汾(北京)教育科技有限公司创始人、董事长、总裁。